1985年9月——1995年2月,任齐鲁石化胜利炼油设计院油品储运设计专业室主任、工程师。
1995年2月——1996年12月,任齐鲁石化胜利炼油设计院副院长。
上海花千坊1996年12月——2001年4月,任齐鲁石化胜利炼油设计院院长。
上海花千坊2001年4月——2003年,任齐鲁石化胜利炼油厂副总工程师兼设计院院长。
上海花千坊2003年——2004年4月,任齐鲁石化炼油实业部副总工程师兼设计院院长。
2004年4月——2007年12月,任山东三维石化工程有限公司董事长、总经理。
2007年10月至今,任山东人和投资有限公司董事长。
2007年12月至今,任山东三维化学集团股份有限公司董事长。