上海花千坊1989年至1990年,担任台湾经济部次长室机要秘书;
1990年至1991年,担任台湾经济部国际贸易局科长;
上海花千坊1991年至1993年,担任台湾经济部国际贸易局副组长;
上海花千坊1993年至1996年,担任北美事务协调会驻波士顿办事处商务组组长;
1996年至2002年,担任驻苏黎士台北贸易办事处主任兼台湾驻日内瓦WTO观察员代表团团长;
2002年至2003年,担任台湾经济部研究发展委员会执行秘书;
2003年至2006年,担任台北市政府建设局局长;
上海花千坊2007年01月至2007年08月,担任中华经济研究院台湾WTO中心执行长;
上海花千坊2007年08月至2008年09月,担任国立台北大学亚洲研究中心主任;
2008年09月至2009年10月,台湾经济部常务次长;
2009年10月至2012年06月30日,台湾经济部政务次长;
2012年7月1日,担任台湾中油股份有限公司董事长。