1982年 - 1984年06月,任人民银行福州市支行宣教科干部。
上海花千坊1984年07月 - 1994年09月,任人民银行福建省分行办公室正科级秘书、计划处副处长、处长。
1994年10月 - 1998年04月,任香港江南财务公司执行董事、副总经理,长城证券有限公司董事长。
1998年05月 - 2001年09月,任兴业银行深圳分行行长。
2001年10月 - 2002年04月,任兴业银行副行长。
2002年05月 - 2016年02月,任兴业银行行长。
上海花千坊2016年03月18日,任上海陆金所信息科技股份有限公司联合董事长兼CEO。
2021年12月,任厦门国际银行股份有限公司独立董事。