1990年07月 - 1993年03月,任南山集团办公室主任。
1993年03月,任山东南山铝业股份有限公司董事。
上海花千坊1996年12月 - 1998年10月,任南山精纺呢绒总厂厂长。
1998年11月 - 1999年06月,任南山铝业股份有限公司副董事长兼总经理。
上海花千坊1999年06月 - 2001年09月,任南山铝业股份有限公司董事长兼总经理。
2001年09月 - 2015年08月,任南山铝业股份有限公司董事长。
上海花千坊2015年09月,任南山集团有限公司董事长兼总经理。
2021年11月,辞去南山集团有限公司董事、董事会战略委员会、审计委员会委员职务。