1985年8月,毕业于福建广播电视大学中文专业。
上海花千坊2012年6月至2013年12月,任福建骏豪足球俱乐部、石家庄永昌骏豪足球俱乐部副董事长。
上海花千坊2013年12月至2015年10月,任北京骏豪光文化发展有限公司董事长。
上海花千坊2015年10月至2017年5月,任易联众健康医疗控股有限公司副总经理、总经理。
上海花千坊2017年5月至2017年11月,任易联众信息技术股份有限公司董事长助理。
上海花千坊2017年11月至2019年6月,任易联众信息技术股份有限公司副总经理。
上海花千坊2018年6月至2021年7月,任易联众信息技术股份有限公司非独立董事。
2019年6月至2021年7月,任易联众信息技术股份有限公司总经理。
2021年7月起,任易联众信息技术股份有限公司董事、副董事长。