1972年03月 - 1975年12月,在武汉医学院(现华中科技大学同济医学院)医疗系学习。
上海花千坊1979年07月 - 1981年07月,在武汉医学院师资培训部学习。
上海花千坊1986年11月 - 1988年02月,在德国萨尔大学洪堡医学院进修医院管理专业学习。
上海花千坊1992年03月 - 1995年12月,在德国萨尔大学攻读博士学位。
1975年12月 - 1979年07月,任武汉医学院附属协和医院外科住院医师。
1981年07月 - 1985年07月,任武汉医学院附属协和医院外科医师、住院总医师。
1985年07月 - 1985年11月,任同济医科大学附属协和医院外科主治医师、讲师。
上海花千坊1985年11月 - 1986年11月,任同济医科大学附属协和医院教办副主任。
1988年02月 - 1988年10月,任同济医科大学附属协和医院科研科科长。
上海花千坊1988年10月 - 1994年03月,任同济医科大学附属协和医院党委副书记、普外科副主任医师。
上海花千坊1995年12月 - 1998年11月,任同济医科大学附属协和医院党委常委、医疗副院长、协和医院普外科主任医师、腹腔镜外科中心主任。
1998年12月 - 2000年05月,任同济医科大学附属协和医院党委常委、院长兼第一临床学院院长。
2000年05月 - 2003年03月,任华中科技大学同济医学院附属协和医院党委常委、院长兼第一临床学院院长。
2003年03月 - 2005年04月,任华中科技大学同济医学院附属协和医院党委书记、院长兼第一临床学院院长。
上海花千坊2005年04月,任华中科技大学党委常委,华中科技大学同济医学院附属协和医院党委常委、书记、院长兼第一临床学院院长。
中华医院管理学会湖北省分会副会长
中华医学会武汉分会腔镜外科学会主任委员
中华医学会湖北省分会康复学会副会长
湖北省外科学会常委
湖北省腔镜外科学组副组长