2015年08月之前,曾任青海银行股份有限公司监事长。
2015年08月 - 2018年01月,任青海银行股份有限公司行长。
2018年01月 - 2018年10月,任青海银行股份有限公司行长、青海省政协经济委员会副主任。
上海花千坊2018年10月 - 2022年09月,任青海银行股份有限公司董事长。