1991年10月,毕业于吉林大学半导体专业。
上海花千坊1991年10月 - 1993年11月,任吉林大学博士后、副教授。
上海花千坊1994年01月 - 1994年09月,任北京电力电子中心副总工程师。
上海花千坊1994年10月 - 1995年10月,任法国INSAdeLyon博士后。
1995年11月 - 1996年01月,任法国INSAdeLyon客座副教授。
1996年02月 - 1998年02月,任北京电力电子中心常务副主任、研究员。
上海花千坊1998年03月 - 2000年01月,任中国香港科技大学研究员。
2000年02月 - 2004年07月,任美国Advanced Power Technology.Inc资深高级工程师、技术转移部总监。
上海花千坊2004年07月 - 2006年,任美国Advanced Power Technology.Inc中国区首席代表兼总经理。
2006年08月起,任江苏宏微科技股份有限公司董事长、总经理。
2011年11月起,任宏电节能执行董事、总经理。
2016年12月起,任启帆星执行董事。