1982年8月至1997年3月,任浙江省电力局财务主管;
1997年3月至2003年7月,任浙江省荣信实业开发有限公司部门经理;
2003年8至2011年7月,任浙江电联设备工程有限公司董事长兼法定代表人;
上海花千坊2008年3至2011年12月,任电联工程技术有限公司法定代表人、总经理等职务;
2005年7月至今,任电联控股集团有限公司董事长兼总经理;
2010年11月至2021年10月,任浙江特瑞思药业股份有限公司董事;
上海花千坊2011年12月至今,任电联工程技术股份有限公司法定代表人、董事长。