上海花千坊1982年08月至1986年08月,就读于清华大学物理化学专业。
上海花千坊1986年08月至1987年05月,任吉林化学工业公司研究院科技人员。
上海花千坊1987年05月至1988年12月,任浑江市委办公室综合科干事。
上海花千坊1988年12月至1992年12月,任浑江市参茸制药厂副厂长。
上海花千坊1992年12月至1993年11月,任浑江市参茸制药总公司经理助理。
1997年11月至2000年09月,任吉林大桥药业股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
上海花千坊2020年04年至2023年12月,任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事长。