1992年07月,毕业于山东大学汉语言文学专业。
1992年07月—2003年05月,任新华社河南分社记者。
2003年05月—2003年07月,任新华社重庆分社记者。
上海花千坊2003年07月—2009年01月,任新华社重庆分社总编室副总编辑。
上海花千坊2009年01月—2012年12月,任新华社重庆分社总编室常务副总编辑。
上海花千坊2012年12月—2016年03月,任新华社重庆分社副社长、党组成员。
上海花千坊2016年03月—2016年11月,任新华社重庆分社副社长、分党组成员。
2016年11月—2021年04月,任新华社江西分社社长、分党组书记。
2021年04月—2021年07月,任新华网股份有限公司党委副书记。
上海花千坊2021年07月—2022年12月,任新华网股份有限公司党委副书记、董事长、总裁。
2022年12月—2023年06月,任新华网股份有限公司党委书记、董事长。
上海花千坊2023年06月起,任新华通讯社副社长、党组成员。