2006年07月 - 2011年12月,担任华原有限公司销售部片区销售经理。
2012年01月 - 2014年04月,担任华原股份销售部片区销售经理。
2014年05月 - 2014年12月,担任华原股份副总经理兼配套开发部部长。
2015年01月至今,担任广西华原过滤系统股份有限公司副总经理。