2005年07月 - 2006年07月,担任广西玉柴机器股份有限公司二发厂实习生。
上海花千坊2006年07月 - 2006年12月,担任广西玉柴机器股份有限公司二发厂轻微机车间试机工段副工段长。
上海花千坊2006年12月 - 2010年01月,担任广西玉柴机器股份有限公司二发厂轻微机试机工段工段长。
上海花千坊2010年02月 - 2010年06月,担任广西玉柴机器股份有限公司二发厂车机总成工段工段长。
2010年07月 - 2011年01月,担任广西玉柴机器股份有限公司二发厂技术质量科科长。
2011年01月 - 2012年09月,担任广西玉柴机器股份有限公司二发厂质量科科长。
上海花千坊2012年09月 - 2013年12月,担任广西玉柴机器股份有限公司一发厂副厂长。
上海花千坊2014年01月 - 2015年01月,担任广西玉柴机器股份有限公司三发厂副厂长。
2015年01月 - 2015年03月,担任广西玉柴机器股份有限公司三发厂党总支书记。
上海花千坊2015年03月 - 2016年06月,担任广西玉柴机器股份有限公司三发厂党委书记。
2016年06月 - 2016年12月,担任广西玉柴机器股份有限公司三发厂副厂长。
上海花千坊2016年12月 - 2017年06月,担任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部总经理助理。
上海花千坊2017年06月 - 2017年07月,担任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部总经理助理、党委副书记。
上海花千坊2017年07月 - 2017年09月,担任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部总经理助理。
上海花千坊2017年09月 - 2017年12月,担任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部总经理助理、安全环保部副部长。
上海花千坊2017年12月 - 2017年12月,担任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部总经理助理、党委书记、安全环保部副部长。
上海花千坊2018年01月至今,担任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部副总经理、党委书记、安全环保部副部长。
2018年06月20日至今,担任广西华原过滤系统股份有限公司董事长、党总支部书记。