毕业于清华大学。
2004年8月至2009年2月,历任广东省广业电子机械产业集团有限公司总经理、副董事长。
2009年2月至2012年12月,任广东省广业电子机械产业集团有限公司董事长;。
2011年10月至2012年2月,任广西贵糖集团有限公司副董事长。
2012年2月,曾任广西贵糖集团有限公司董事长。
上海花千坊2013年1月,曾任广西贵糖(集团)股份有限公司董事长。
2020年12月,担任广东鸿图科技股份有限公司董事长。