上海花千坊1991年7月——2006年3月,历任中国核工业华兴建设公司二公司仪征汽车厂工地助理工程师,中国核工业华兴建设公司巴基斯坦恰希玛核电站P300工程项目部核岛队助理工程师,中国核工业华兴建设公司秦山三期核电站工程项目部质保部经理、项目经理助理,中国核工业华兴建设公司质保部副经理、质量安全部经理、规划运营部主任、改制办主任、董事会秘书等职务。
上海花千坊2006年3月——2007年10月,任中国核工业华兴建设有限公司总经理助理、改制办主任、董事会秘书。
上海花千坊2007年10月——2009年1月,任中国核工业华兴建设有限公司总经理助理兼核电事业部总经理。
2009年1月——2013年11月,任中国核工业华兴建设有限公司副总经理兼核电事业部总经理。
2013年11月——2016年10月,任中国核工业华兴建设有限公司总经理、党委副书记。
2016年10月——2021年2月,任中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长。
2017年6月——2018年11月,任中国核工业建设股份有限公司副总裁、投资事业部总经理(兼)。
上海花千坊2018年11月——2021年2月,任中国核工业建设股份有限公司副总经理、投资事业部总经理(兼)。
2021年2月至今,任中国核工业建设股份有限公司党委书记。
2021年3月25日至今,任中国核工业建设股份有限公司董事长。