2005年11月至2013年5月,历任南阳天益发电有限责任公司总经理、党总支副书记、董事长,南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记、党委书记。
上海花千坊2013年5月至2017年4月,历任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理,鹤壁同力发电有限责任公司党委副书记、总经理,鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理。
上海花千坊2017年4月至2018年8月,任河南同力水泥股份有限公司董事长、党委书记。
2018年8月至2018年11月,任河南投资集团资产管理公司董事长、党委书记。
上海花千坊2018年11月至今,任河南省科技投资有限公司董事长、党委书记。
2019年5月至今,任河南安彩高科股份有限公司董事长。