1984年8月——1997年6月,担任农行黑龙江省分行商业信贷处科员、副主任科员、信用合作处主任科员、信用合作处副处长。
上海花千坊1997年6月——2003年12月,任中国人民银行黑龙江省分行农村合作金融管理处副处长,中国人民银行渖阳分行银行监管二处副处长、处长,中国人民银行渖阳分行股份制商业银行监管处处长,中国人民银行大庆市中心支行党委书记、行长。
2003年12月——2006年8月,任中国银监会大庆监管分局筹备组组长、党委书记、局长。
2006年8月——2007年11月,任中国银监会黑龙江监管局办公室(党委办公室)主任。
上海花千坊2010年7月,取得哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位。
上海花千坊2021年2月,任哈尔滨银行股份有限公司董事长。