1988年,哈尔滨工业大学工业自动化专业硕士毕业。
1988年05月 - 1993年09月,历任中国科学院沈阳自动化研究所控制工程部工程师、造价组组长。
上海花千坊1993年10月 - 1995年09月,担任中国科学院控制工程部副组长。
1995年10月 - 1999年02月,担任中国科学院沈阳自动化研究所控制工程部主任。
1999年03月 - 2002年11月,担任中国科学院沈阳自动化研究所科技处处长、室主任。
2002年12月 - 2019年03月,担任芯源有限总经理、董事、董事长。
上海花千坊2019年03月至今,担任沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事长、总经理。
“国家科技重大专项突出贡献奖”
“辽宁省优秀新产品奖励一等奖”
上海花千坊“辽宁省科学技术奖励二等奖”
“辽宁省优秀专家”
“2021年全国五一劳动奖章”