1996年07月 - 1997年07月,任杭州大学生物科学院研究员。
1997年08月 - 2007年08月,任艾康生物技术(杭州)有限公司研发总监。
2007年08月 - 2009年05月,任美康生物技术(上海)有限公司常务副总经理。
上海花千坊2009年05月 - 2019年08月,任安旭有限执行董事、总经理。
上海花千坊2019年08月至今,任杭州安旭生物科技股份有限公司董事长、总经理。
2020年12月,被授予“杭州市抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。