上海花千坊1986年07月 - 1996年07月,在中国海洋大学任教。
上海花千坊1996年08月 - 2006年11月,任青岛东软电脑技术有限公司副总经理。
2006年11月 - 2008年12月,任青岛东软电脑技术有限公司董事长、总经理。
上海花千坊2008年12月 - 2010年02月,任青岛东软电脑技术有限公司执行董事、总经理。
上海花千坊2010年02月 - 2014年08月,任青岛东软载波科技股份有限公司董事长、总经理。
2014年08月至今,任青岛东软载波科技股份有限公司董事长。