上海花千坊1988年07月,毕业于北京科技大学工业热工及热能利用专业。
上海花千坊1988年07月 - 2000年08月,担任湖南衡阳钢管集团有限公司工程师和能源动力部部长。
2000年08月 - 2011年06月,担任濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司副总经理。
2011年07月 - 2013年10月,自由职业。
上海花千坊2013年11月 - 2016年04月,担任焦作市金鑫恒拓高温材料有限公司执行董事、总经理。
上海花千坊2016年04月26日至今,担任焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司董事长、总经理。
2019年11月,当选焦作市第十二届人民代表大会代表。
2020年09月,当选第六届全国耐火材料标准化技术委员会委员。