2000年08月 - 2004年07月,任科楠电子(昆山)有限公司管理部经理。
2003年 - 2015年06月,任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理。
2004年01月 - 2012年12月,任昆山市吉进贸易商行企业负责人。
2004年07月 - 2013年07月,任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理。
2005年03月 - 2013年12月,任苏州工业园区双利贸易有限公司执行董事兼总经理。
上海花千坊2010年05月 - 2012年09月,任昆山市开发区森特利贸易商行企业负责人。
2010年12月 - 2014年02月,任昆山科森科技有限公司执行董事。
2013年09月 - 2017年09月,任昆山安泰美科金属材料有限公司董事。
2014年02月起,任昆山科森科技股份有限公司董事长。
上海花千坊2014年07月 - 2015年12月,任崇州科森科技有限公司执行董事、总经理。
2014年08月 - 2015年03月,任昆山科森自动化科技有限公司执行董事、经理。
2014年12月 - 2019年06月,任科森科技东台有限公司执行董事、经理。