1988年12月 - 1999年12月,任中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司员工。
2000年03月 - 2010年06月,任金沙工贸执行董事兼总经理。
2009年11月起,任唐山金沙水处理有限公司监事。
2010年07月起,任金沙工贸监事。
2012年08月 - 2016年08月,任金沙有限公司执行董事兼总经理。
2015年06月 - 2016年07月,兼任迁安燃热资产管理有限公司、河北金焰投资管理有限公司执行董事兼总经理。
2016年08月起,任唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事长兼总经理。