1991年06月 - 1993年09月,任美芝工业公司业务员。
上海花千坊1993年10月 - 1995年09月,任深圳市康特高科技工业有限公司总经理。
上海花千坊1995年09月,设立康冠科技,先后担任董事长、总经理。
上海花千坊2003年12月起,担任深圳市康冠商用科技有限公司董事长。
2010年12月起,担任惠州市康冠科技有限公司董事长。
2012年08月起,担任康冠科技(中国香港)有限公司董事。
2014年06月起,担任深圳市绿野仙踪投资有限公司监事。
2015年09月起,担任深圳市康冠医疗医疗设备有限公司执行董事。
上海花千坊2015年09月起,担任深圳市至远投资有限公司监事。
2015年12月起,担任深圳视界投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人。
2020年08月起,担任深圳市皓丽软件有限公司执行董事、总经理。
2023年04月,当选龙岗区工商联(总商会)第七届主席(会长)。
2017年09月,被认定为深龙英才A类人才。
上海花千坊2019年05月,被认定为2018年第一批深圳市龙岗区“深龙文化创意产业英才”运营管理类领军人才。