1984年09月 - 1987年12月,在华南师范大学政治理论专业学习。
上海花千坊1994年09月 - 1995年07月,在中央党校中青年干部培训班学习。
1996年12月 - 1998年11月,在中科院研究生院商业经济学专业学习。
2002年10月 - 2005年12月,在中山大学管理学院高级管理人员工商管理专业学习。
1974年09月 - 1974年11月,在增城县腊圃公社黄村大队务农。
上海花千坊1974年12月 - 1976年07月,任增城县腊圃公社宣传文化站干事、县派驻派潭公社工作队副组长。
1976年07月 - 1976年11月,任增城县腊圃公社黄村大队党支部副书记。
1976年11月 - 1979年04月,任广东增城县腊圃公社党委常委、革委会副主任。
上海花千坊1979年04月 - 1985年03月,任广东增城县委组织部干事、干部科科长。
上海花千坊1997年07月 - 2005年06月,任广州汽车集团有限公司董事长。
1998年08月 - 2005年06月,任广州汽车集团有限公司党委书记。
2000年06月 - 2016年09月,任广州汽车工业集团有限公司董事长。
上海花千坊2004年09月,任广州丰田汽车有限公司董事长。
上海花千坊2005年06月 - 2007年04月,任广州汽车集团股份有限公司董事长、党委书记。
上海花千坊2007年04月 - 2016年09月,任广州汽车集团股份有限公司董事长、党委副书记。
2016年09月 - 2016年10月,任广州汽车集团股份有限公司董事长。