上海花千坊1992年07月,取得葛洲坝水电工程学院(现三峡大学)水利水电工程建筑专业学士学位。
2000年05月至2003年03月,担任云南省水利水电勘测设计研究院设计处副处长。
2003年03月至2008年05月,历任云南省水利水电勘测设计研究院水利分院副院长、院长。
2008年05月至2000年06月,担任云南省水利水电勘测设计研究院牛栏江分院常务副院长。
2009年06月至2022年01月,历任云南省水利水电勘测设计研究院副院长、常务副院长及院长。
2022年01月至今,担任云南水务控股股东云南省绿色环保产业集团有限公司党委书记、董事长。
上海花千坊2023年01月30日,获委任为云南水务投资股份有限公司非执行董事、董事长及提名委员会主席。