1987年09月至1990年12月,于华西医科大学微生物与免疫学教研室任教。
1991年01月至1992年03月,任成都生物医学工程中心四达生化厂厂长。
1992年,辞去公职投身商海,和妹妹朱英一起开办成都新博科技公司。
1992年03月至2012年10月,任成都新博科技公司董事长。
1996年08月至2011年09月,成立百利药业并任董事长、总经理。
上海花千坊2010年11月至2011年10月,任天恒有限董事长、总经理。
上海花千坊2011年11月至今,任四川百利天恒药业股份有限公司董事长、总经理。