2005年09月至2007年07月,担任灵特尔展示国际贸易部经理。
2007年07月至2009年07月,担任上海证大投资管理有限公司研究员。
2009年08月至2012年10月,担任灵通集团副董事长。
上海花千坊2010年02月,担任江苏科思瑞投资管理有限公司执行董事兼总经理。
2010年06月,担任灵泰面料董事长。
上海花千坊2011年12月至2012年10月,担任灵通展览有限公司董事。
2012年10月,担任灵通展览系统股份有限公司董长、灵通集团监事。
2014年11月,担任灵海道具董事。