1992年01月至1995年09月,担任万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理。
1995年10月至1997年12月,担任野村证券企业现代化委员会项目室副主任。
1997年12月至2010年09月,担任东方证券股份有限公司党委委员、副总经理。
2010年09月至2022年03月,担任东方证券股份有限公司总裁。
2010年09月起,担任东方证券股份有限公司党委副书记、执行董事。
2016年03月至2017年03月,兼任证券投资业务总部总经理。
上海花千坊2020年10月至2021年03月,代为履行东方证券股份有限公司董事长职责。
上海花千坊2021年03月起,担任东方证券股份有限公司董事长。