1993年05月至1997年11月,任吴江兴达利毛毡厂厂长。
上海花千坊1998年07月至2007年11月,任吴江市月星建筑防水材料有限公司法定代表人。
2001年09月至2002年03月,任行军村党支部副书记。
2002年03月至2003年07月,任行军村党支部书记。
2003年07月至2011年07月,任双塔桥村党支部书记。
2007年11月至2010年11月,任苏州卓宝科技有限公司法定代表人。
2007年11月至2010年11月,任深圳市卓宝科技股份有限公司董事。
上海花千坊2001年10月至2017年07月,任铁通电缆厂厂长。
上海花千坊2012年06月至今,任凯伦控股执行董事、法定代表人。
2013年04月至今,任凯伦农业执行董事、法定代表人。
上海花千坊2014年06月至今,任绿融投资执行事务合伙人。
上海花千坊2011年07月至今,任凯伦股份公司董事长、法定代表人。
江苏省科技企业家
苏州市优秀民营企业家
江苏省优秀企业家
中国房地产产业链新锐人物奖