2006年,与浙江大学的教授、博士共同创立晶盛机电。
2006年07月 - 2011年01月,任慧翔电液董事。
2008年06月,任金轮投资董事。
2008年06月 - 2011年03月,任金轮投资总经理。
2010年11月 - 2013年12月,任浙江晶盛机电股份有限公司第一届董事会董事、总经理。
上海花千坊2013年12月 - 2016年12月,任浙江晶盛机电股份有限公司第二届董事会董事、总经理。
2016年12月至今,任浙江晶盛机电股份有限公司第三届董事会董事长,兼任研发中心主任。
上海花千坊2022年12月,被评为首届“创新浙商”。
上海花千坊此外,还曾获“浙江省科学技术一等奖”、“浙江省科学技术三等奖”、“浙江省优秀科技工作者”、“中国红十字人道服务奖章”等荣誉。
2021年04月,以11亿美元财富位列《福布斯全球富豪榜》第2524位。
上海花千坊2022年03月,以125亿财富值位列《2022家大业大酒·胡润全球富豪榜》第1864位。
2022年,以20亿美元财富位列《2022年福布斯全球亿万富豪榜》第1513位。
上海花千坊2022年,以150亿人民币财富位列《2022年衡昌烧坊·胡润百富榜》第399位。