上海花千坊1981年9月——1985年7月,在浙江工商大学财务与会计学院会8103班学习。
上海花千坊1988年7月,参加工作。
上海花千坊2000年11月——2005年1月任宁波银行股份有限公司行长。
2005年1月至今,任宁波银行股份有限公司董事会董事、董事长。