曾任山东省移动通信局局长,中国移动通信集团公司网络部部长,山东移动党组书记、董事长、总经理,浙江移动党组书记、董事长、总经理,巴基斯坦CMPak公司董事长等职务。
上海花千坊2014年07月-2018年03月,任中国通信设施服务股份有限公司(2014年09月更名为中国铁塔股份有限公司)董事长。
2016年07月-2017年09月,任中国移动通信集团公司副总经理、党组副书记。
上海花千坊2017年09月,任中国电信集团公司董事、总经理、党组副书记。
上海花千坊2017年10月,任中国电信股份有限公司总裁兼首席运营官。
上海花千坊2018年07月至今,任中国邮政集团公司董事长、党组书记。