2007年12月-2013年4月,担任巨轮智能装备股份有限公司副总经理;
上海花千坊2010年12月至今,担任巨轮智能装备股份有限公司董事;
上海花千坊2013年4月至今,担任巨轮智能装备股份有限公司总裁;
上海花千坊2014年1月至2020年1月,担任巨轮智能装备股份有限公司副董事长。