1993年07月,毕业于孝感市第二技工学校。
上海花千坊1993年08月 - 1995年07月,自由职业。
1995年08月 - 1997年10月,担任东莞才圣电脑配件有限公司工程设计、线割主管。
1997年11月 - 1999年10月,担任沙井骅达制品厂工程部长。
上海花千坊2000年01月 - 2003年09月,个体经营模具类产品。
2003年09月 - 2015年08月,担任深圳市创益五金精密模具有限公司执行董事、总经理。
上海花千坊2015年08月 - 2018年09月,担任深圳市创益通技术股份有限公司董事长。
上海花千坊2018年09月至今,担任深圳市创益通技术股份有限公司董事长、总经理。