1974年7月—1982年7月,在宁夏固原县委宣传部工作。
上海花千坊1982年7月—1996年12月,历任固原县团委书记,彭阳县委副书记,西吉县委副书记、书记,固原地委委员、西吉县委书记。
1996年12月—2000年4月,任宁夏回族自治区农建委副主任、党组成员。
2000年4月—2002年11月,任宁夏回族自治区旅游局党组副书记、局长。
2002年11月—2004年2月,任宁夏回族自治区环保局副局长(正厅级)、党组成员。
2004年2月—2004年5月,任中卫市工委副书记(正厅级)。
2004年5月—2004年10月,任中卫市委副书记(正厅级)兼市委宣传部部长。
上海花千坊2004年10月—2006年3月,任中卫市委副书记(正厅级)。
2006年3月—2007年12月,任宁回族自治区人大常委会农业与农村工作委员会主任。
上海花千坊2007年12月—2016年9月,任宁夏回族自治区农垦事业管理局党委书记、局长、宁夏农垦集团有限公司党委书记、董事长。
2018年12月,因受贿500余万元被判处有期徒刑11年。