1978年09月 - 1982年07月,在宁夏农学院农学专业学习。
1982年07月 - 上海花千坊1985年03月,在宁夏农学院农学系任教。
1985年03月 - 1990年03月,任中卫县委农工部副部长。
1990年03月 - 上海花千坊1992年04月,任中卫县柔远乡党委书记。
1992年04月 - 1994年07月,任中卫沙坡头自然保护区管理所经济技术办公室主任。
1994年07月 - 上海花千坊1995年07月,任宁夏回族自治区党委政策研究室农村处主任科员。
1995年07月 - 1998年12月,任宁夏回族自治区党委政策研究室农村处副处长。
1998年12月 - 上海花千坊2004年05月,任宁夏回族自治区党委政策研究室农村处处长。
2004年05月 - 2006年03月,任宁夏回族自治区政府研究室、发展研究中心副主任、党组成员。
2006年03月 - 上海花千坊2006年12月,任宁夏回族自治区中卫市委常委、海原县委书记。
2012年03月 - 上海花千坊2015年05月,任宁夏回族自治区统计局党组书记、副局长。
2015年05月 - 2016年10月,任宁夏农垦集团有限公司党委副书记、总经理。
2016年10月 - 2021年,任宁夏农垦集团有限公司党委副书记、董事长。