1986年08月 - 1991年12月,从事个体经商。
1992年01月 - 上海花千坊2003年03月,在石门县富民种鸡场工作,担任石门县亚飞农牧科技有限公司董事长、总经理。
上海花千坊2003年03月至今,担任湖南湘佳牧业股份有限公司董事长、总经理。
“全国劳动模范”
“湖南省第八届‘五四’青年奖章”
上海花千坊“湖南省2002年杰出星火带头人”
上海花千坊“常德市十佳规模养殖明星”
“常德市生产经营标兵”
“石门县个体私营经济光彩之星”