序号 | 姓名 | 任期 | 党派 |
1 | 苏比希·拜·巴拉卡特·阿尔-哈利迪(Subhi Bay Barakat al-Khalidi) | 1922年6月28日—1925年12月21日 | 无党籍 |
2 | 达马德伊·沙里亚里·艾哈迈德·纳米·拜(Ahmad Nami) | 1926年4月28日—1928年2月15日 | 无党籍 |
3 | 穆罕默德·阿里·阿比德(Muhammad Ali al-Abid) | 1932年6月11日—1936年12月21日 | 无党籍 |
4 | 哈希姆·阿尔-阿塔西(Hashim al-Atassi) | 1936年12月21日—1939年7月7日 | 国家集团党 |
5 | 巴希杰·阿尔-哈提卜(Bahij al-Khatib) | 1939年7月10日—1941年4月4日 | 无党籍 |
6 | 塔吉·阿尔-丁·阿尔-哈萨尼(Taj al-Din al-Hasani) | 1941年9月16日—1943年1月17日 | 无党籍 |
7 | 阿塔·阿尔-埃于比(Ata al-Ayyubi) | 1943年3月25日—1943年8月17日 | 无党籍 |
8 | 舒克里·阿尔-库瓦特里(Shukri al-Quwatli) | 1943年8月17日—1949年3月29日 | 国家集团党 |
9 | 胡斯尼·阿尔-扎伊姆(Husni al-Za'im) | 1949年3月30日—1949年8月14日 | 叙利亚社会民族主义党 |
10 | 萨米·阿尔-辛纳维(Sami al-Hinnawi) | 1949年8月14日—1949年8月15日 | 军人 |
11 | 哈希姆·阿尔-阿塔西(Hashim al-Atassi) | 1949年8月15日—1951年12月2日 | 国家党 |
12 | 法齐·塞卢(Fawzi Selu) | 1951年12月3日—1953年7月11日 | 军人 |
13 | 阿迪卜·施舍克里(Adib Shishakli) | 1953年7月11日—1954年2月25日 | 阿拉伯解放运动 |
14 | 哈希姆·阿尔-阿塔西(Hashim al-Atassi) | 1954年2月28日—1955年9月6日 | 国家党 |
15 | 舒克里·阿尔-库瓦特里(Shukri al-Quwatli) | 1955年9月6日—1958年2月22日 | 国家党 |
16 | 贾迈勒·阿卜杜-纳赛尔(Gamal Abdel Nasser) | 1958年2月22日—1961年9月29日 | 全国联盟 |
17 | 纳齐姆·库德西(Nazim al-Kudsi) | 1961年12月14日—1963年3月8日 | 叙利亚人民党 |
18 | 卢埃·阿塔西(Lu'ay al-Atassi) | 1963年3月9日—1963年7月27日 | 无党籍 |
19 | 阿明·哈菲兹(Amin al-Hafiz) | 1963年7月27日—1966年2月23日 | 阿拉伯复兴社会党 |
20 | 努尔丁·阿塔西(Nureddin al-Atassi) | 1966年2月25日—1970年11月18日 | 阿拉伯复兴社会党 |
21 | 哈菲兹·阿萨德(Hafez al-Assad) | 1971年2月22日—2000年6月10日 | 阿拉伯复兴社会党 |
22 | 巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad) | 2000年7月17日—今 | 阿拉伯复兴社会党 |