1 苏莱曼·德米雷尔(Süleyman Demirel) 1991年11月20日—1993年5月16日
2 坦苏·奇莱尔(Tansu Çiller) 1993年6月25日—1996年3月6日
3 阿赫梅特·梅苏特·耶尔马兹(Ahmet Mesut Yılmaz) 1996年3月6日—1996年6月28日
4 内吉梅丁·埃尔巴坎(Necmettin Erbakan) 1996年6月28日—1997年6月30日
5 阿赫梅特·梅苏特·耶尔马兹(Ahmet Mesut Yılmaz) 1997年6月30日—1999年1月11日
6 比伦特·埃杰维特(Bülent Ecevit) 1999年1月11日—2002年11月18日
7 阿卜杜拉·居尔(Abdullah Gül) 2002年11月18日—2003年3月14日
8 雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdoğan) 2003年3月14日—2014年8月28日
9 艾哈迈德·达乌特奥卢(Ahmet Davutoğlu) 2014年8月28日—2016年5月24日
10 比纳勒·耶尔德勒姆(Binali Yıldırım) 2016年5月24日—2018年7月9日