序号 | 姓名 | 任期 |
1 | 贝尔纳迪诺·里瓦达维亚 | 1826年2月8日—1827年6月27日 |
2 | 比森特·洛佩斯·伊·普拉内斯 | 1827年7月7日—1827年8月17日 |
总统制政府解散后,阿根廷28年再没有一个有效的中央政府。1831年1月4日,拉普拉塔地区的布宜诺斯艾利斯省、圣菲省和恩特雷里奥斯省签订《联邦公约》,随后其他各省陆续加入,阿根廷进入了阿根廷邦联时期,这期间最贴近总统的角色,是布宜诺斯艾利斯省省长,布省省长不但是本省省长,并且还被其他省份指定为“对外关系主席”,在外交场合作为阿根廷的国家代表。1827年—1854年
姓名 | 任期 | 政党 |
曼努埃尔·多雷戈 | 1827年8月18日—1828年12月1日 | 联邦党 |
胡安·加洛·拉瓦列 | 1828年12月1日—1829年6月26日 | / |
胡安·何塞·比亚蒙特 | 1829年6月26日—1829年12月6日 | 联邦党 |
胡安·曼努埃尔·德·罗萨斯 | 1829年12月6日—1832年12月17日 | 联邦党 |
胡安·拉蒙·冈萨雷斯·德·巴尔卡塞 | 1832年12月17日—1833年11月4日 | 联邦党 |
胡安·何塞·比亚蒙特 | 1833年11月4日—1834年6月27日 | 联邦党 |
曼努埃尔·比森特·马萨 | 1834年6月27日—1835年3月7日 | 联邦党 |
胡安·曼努埃尔·德·罗萨斯 | 1835年3月7日—1852年2月3日 | 联邦党 |
临时总统 比森特·洛佩斯·伊·普拉内斯 | 1852年2月3日—1852年4月6日 | / |
胡斯托·何塞·德·乌尔基萨 | 1852年4月6日—1854年3月5日 | 联邦党 |
1853年5月1日,阿根廷颁布联邦制宪法,重新确立了总统制政府,1860年,阿根廷国名被正式确定为阿根廷共和国,同年宪法修正案规定,阿根廷自1810年独立以来的所有国名合法有效。
序号 | 姓名 | 任期 | 政党 |
3 | 胡斯托·何塞·德·乌尔基萨 | 1854年3月5日—1860年3月5日 | 联邦党 |
4 | 圣地亚哥·德尔基·罗德里格斯 | 1860年3月5日—1861年11月5日 | 联邦党 |
5 | 胡安·埃斯特班·佩德内拉 | 1861年11月5日—1861年12月12日 | |
6 | 巴托洛梅·米特雷 | 1861年12月12日—1868年10月12日 | 自由党 |
代理总统 | 马科斯·帕斯·菲格罗亚 | 1865年6月12日—1868年1月2日 | |
7 | 多明戈·福斯蒂诺·萨米恩托 | 1868年10月12日—1874年10月12日 | |
8 | 尼古拉斯·阿韦利亚内达 | 1874年10月12日—1880年10月12日 | 国家党 |
9 | 胡利奥·阿根蒂诺·罗卡 | 1880年10月12日—1886年10月12日 | 民族自治党 |
10 | 米格尔·华雷斯·塞尔曼 | 1886年10月12日—1890年8月6日 | 民族自治党/国家党 |
11 | 卡洛斯·佩列格里尼 | 1890年8月6日—1892年10月12日 | 民族自治党 |
12 | 路易斯·萨恩斯·佩尼亚 | 1892年10月12日—1895年1月23日 | 民族自治党 |
13 | 何塞·埃瓦里斯托·乌里武鲁 | 1895年1月23日—1898年10月12日 | 民族自治党 |
14 | 胡利奥·阿根蒂诺·罗卡 | 1898年10月12日—1904年10月12日 | 民族自治党 |
15 | 曼努埃尔·佩德罗·金塔纳 | 1904年10月12日—1906年3月12日 | 民族自治党 |
代理总统 | 何塞·菲格罗亚·阿尔科塔 | 1906年1月25日—1906年3月12日 | 民族自治党 |
16 | 何塞·菲格罗亚·阿尔科塔 | 1906年3月12日—1910年10月12日 | 民族自治党 |
17 | 罗克·萨恩斯·培尼亚 | 1910年10月12日—1914年8月9日 | 民族自治党/现代派 |
18 | 维克托里诺·德拉普拉萨 | 1914年8月9日—1916年10月12日 | 民族自治党 |
19 | 伊波利托·伊里戈延 | 1916年10月12日—1922年10月12日 | 激进公民联盟 |
20 | 马塞洛·托尔夸托·德·阿尔韦亚尔 | 1922年10月12日—1928年10月12日 | 激进公民联盟 |
21 | 伊波利托·伊里戈延 | 1928年10月12日—1930年9月6日 | 激进公民联盟 |
代理总统 | 恩里克·马丁内斯 | 1930年9月5日—1930年9月6日 | |
22 | 何塞·费利克斯·乌里武鲁 | 1930年9月6日—1932年2月20日 | 军人 |
23 | 阿古斯丁·佩德罗·胡斯托 | 1932年2月20日—1938年2月20日 | |
24 | 罗伯托·马里亚·奥尔蒂斯 | 1938年2月20日—1942年6月27日 | |
代理总统 | 拉蒙·卡斯蒂略 | 1940年7月3日—1942年6月27日 | |
25 | 拉蒙·卡斯蒂略 | 1942年6月27日—1943年6月4日 | |
26 | 阿图罗·富兰克林·罗森 | 1943年6月4日—1943年6月7日 | 军人 |
27 | 佩德罗·巴勃罗·拉米雷斯 | 1943年6月7日—1944年3月9日 | 军人 |
代理总统 | 埃德尔米罗·胡利安·法雷尔 | 1944年2月24日—1944年3月9日 | |
28 | 埃德尔米罗·胡利安·法雷尔 | 1944年3月9日—1946年6月4日 | 军人 |
29 | 胡安·庇隆 | 1946年6月4日—1955年9月21日 | 工党/正义党 |
临时总统 | 何塞·多明戈·莫利纳·戈麦斯 | 1955年9月21日—1955年9月23日 | |
30 | 爱德华多·埃内斯托·洛纳尔迪 | 1955年9月23日—1955年11月13日 | 军人 |
31 | 佩德罗·欧亨尼奥·阿兰武鲁 | 1955年11月13日—1958年5月1日 | 军人 |
32 | 阿图罗·弗朗迪西 | 1958年5月1日—1962年3月29日 | 不妥协激进公民联盟 |
33 | 何塞·马里亚·吉多 | 1962年3月29日—1963年10月12日 | 不妥协激进公民联盟 |
34 | 阿图罗·翁贝托·伊利亚 | 1963年10月12日—1966年6月28日 | 激进公民联盟 |
军事执政委员会 | 帕斯夸尔·皮斯塔里尼、贝尼格诺·巴雷拉、阿道弗·特奥多罗·阿尔瓦雷斯 | 1966年6月28日—1966年6月29日 | |
35 | 胡安·卡洛斯·翁加尼亚 | 1966年6月29日—1970年6月8日 | 军人 |
军政府主席 | 佩德罗·阿尔韦托·何塞·尼亚维 | 1970年6月8日—1970年6月18日 | 军人 |
36 | 罗伯托·马塞洛·利文斯顿 | 1970年6月18日—1971年3月23日 | 军人 |
37 | 亚历杭德罗·阿古斯丁·拉努塞 | 1971年3月23日—1973年5月25日 | 军人 |
38 | 埃克托尔·何塞·坎波拉 | 1973年5月25日—1973年7月13日 | 民族解放正义阵线 |
39 | 劳尔·阿尔韦托·拉斯蒂里 | 1973年7月13日—1973年10月12日 | 民族解放正义阵线 |
40 | 胡安·庇隆 | 1973年10月12日—1974年7月1日 | 民族解放正义阵线/正义党 |
41 | 伊莎贝尔·庇隆 | 1974年7月1日—1976年3月24日 | 民族解放正义阵线/正义党 |
军事执政委员会 | 豪尔赫·拉斐尔·魏地拉、埃米利奥·爱德华多·马塞拉、奥兰多·拉蒙·阿戈斯蒂 | 1976年3月24日—1976年3月29日 | 军人 |
42 | 豪尔赫·拉斐尔·魏地拉 | 1976年3月29日—1981年3月29日 | 军人 |
43 | 罗伯托·爱德华多·比奥拉 | 1981年3月29日—1981年12月11日 | 军人 |
临时总统 | 卡洛斯·阿尔韦托·拉科斯特 | 1981年12月11日—1981年12月22日 | 军人 |
44 | 莱奥波尔多·福尔图纳托·加尔铁里 | 1981年12月22日—1982年6月18日 | 军人 |
临时总统 | 阿尔弗雷多·奥斯卡·圣-让 | 1982年6月18日—1982年7月1日 | 军人 |
45 | 雷纳尔多·比尼奥内 | 1982年7月1日—1983年12月10日 | 军人 |
46 | 劳尔·里卡多·阿方辛 | 1983年12月10日—1989年7月8日 | 激进公民联盟 |
47 | 卡洛斯·萨乌尔·梅内姆 | 1989年7月8日—1999年12月10日 | 正义党 |
48 | 费尔南多·德拉鲁阿 | 1999年12月10日—2001年12月20日 | 激进公民联盟 |
临时总统 | 费德里科·拉蒙·普埃尔塔 | 2001年12月21日—2001年12月23日 | 正义党 |
49 | 阿道弗·罗德里格斯·萨阿 | 2001年12月23日—2001年12月30日 | 正义党 |
临时总统 | 爱德华多·奥斯卡·卡马尼奥 | 2001年12月30日—2002年1月2日 | 正义党 |
50 | 爱德华多·杜阿尔德 | 2002年1月2日—2003年5月25日 | 正义党 |
51 | 内斯托尔·卡洛斯·基什内尔 | 2003年5月25日—2007年12月10日 | 胜利阵线/正义党 |
52 | 克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔 | 2007年12月10日—2015年12月10日 | 胜利阵线/正义党 |
53 | 毛里西奥·马克里 | 2015年12月10日—2019年12月10日 | 中偏右“变革”联盟 |
54 | 阿尔韦托·费尔南德斯 | 2019年12月10日—2023年11月 | 正义党 |
55 | 哈维尔·米莱 | 2023年11月19日— | 自由前进党 |