1 穆罕默德·阿里·哈拉比 1978年3月27日—1980年1月9日 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线
2 阿卜杜勒·拉乌夫·卡西姆 1980年1月9日—1987年11月1日 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线
3 马哈茂德·祖阿比 1987年11月1日—2000年3月13日 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线
4 穆罕默德·穆斯塔法·米鲁 2000年3月13日—2003年9月10日 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线
5 穆罕默德·纳吉·奥特里 2003年9月10日—2011年4月14日 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线
6 阿德尔·萨法尔 2011年4月14日—2012年6月23日 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线
7 里亚德·法里德·希贾卜 2012年6月23日—2012年8月6日 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线
8 瓦埃勒·哈勒吉 2012年8月11日—2016年6月22日 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线
9 伊马德·哈米斯 2016年6月22日—2020年6月11日 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线
10 侯赛因·阿尔努斯 2020年6月11日—今 阿拉伯复兴社会党/民族进步阵线